ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF CATHEDRAL MUSIC
Rhif yr elusen: 285121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Jeanne Hind Woodward | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||||
John Stuart Laing | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||||
Giverny Eloise Colleen McAndry | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||||
GAVIN DOUGLAS LEWIS RALSTON | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|||||||||
Jonathan Angus Macdonald | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|||||||||
Dr James Bennett Lancelot | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|||||||||
JASON SCOTT GROVES | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||||||
Rev James Edmond Alexander Mustard | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|||||||||
Dr Isobel Rachel Pinder | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|
||||||||
Heather Morgan | Ymddiriedolwr | 09 June 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.