ymddiriedolwyr CHARITY OF MAY BRUCE ROBINSON FOR THE REPAIR AND UPKEEP OF THE CHURCH OF ST GILES, SOUTH MIMMS
Rhif yr elusen: 285742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard James Kelway Smith-Carington | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Atalie Clodia Gaines | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||
Margaret Jack | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||
Archdeacon Janet Mackenzie | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|||||||||||
CHRISTINE CAMERON | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||||||||
CHARLES NETHERCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.