ymddiriedolwyr NATIONAL HEALTH SERVICE RETIREMENT FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 287936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Kitchin | Cadeirydd | 28 September 2017 |
|
|
||||
Fatima Rosalina Lobo | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Julia Hickey | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
David James | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|||||
Gareth Oakland | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Mabel Saw | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Beverley Lawrence | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Mark Frederick Bagnall | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Dr Janine Brooks MBE | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
David Lindsay Paterson | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.