Dogfen lywodraethu ST GEORGE'S BRISTOL
Rhif yr elusen: 295178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9TH SEPTEMBER 1986, AS AMENDED 27 OCTOBER 1997 AND 14 APRIL 2000 AS AMENDED 11 FEBRUARY 2005 AND 6 JUNE 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/04/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC IN THE CITY OF BRISTOL AND NEIGHBOURING AREA THE ART OF MUSIC BY THE PROMOTION OF THE EDUCATION AND APPRECIATION OF THE SAID ART AND ITS STUDY AND PRACTICE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF BRISTOL AND NEIGHBOURING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.