ymddiriedolwyr HOSPISCARE
Rhif yr elusen: 297798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr HELEN MADELINE ENRIGHT | Cadeirydd | 03 February 2020 |
|
|
||||
Craig Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Dr Tim Harlow | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Anthony Martin | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Nicholas Aaron Frost | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Brian Aird | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Michael Williams | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Dr Sarah Jane Jackson | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Jose Cortizo | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Cathryn Michelle Durston | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.