Hanes ariannol HEADWAY COTSWOLD TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 299805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.53k | £225.79k | £266.58k | £257.00k | £599.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £269.24k | £235.93k | £248.01k | £275.90k | £314.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.16k | £109.00k | £115.00k | £152.74k | £118.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £109.00k | £14.31k | £19.06k | N/A | £7.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £357.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £230.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.17k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £340.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £313.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £372 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £13 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.