Hanes ariannol INTERNATIONAL FOOD INFORMATION SERVICE (IFIS PUBLISHING)
Rhif yr elusen: 1068176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £2.20m | £1.85m | £1.83m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08m | £2.14m | £2.31m | £2.05m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.99m | £2.13m | £1.78m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.69k | £71.68k | £62.62k | £51.24k | £52.11k | |
|
Incwm - Arall | £196 | £23 | £149 | £1.78m | £1.68m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £2.12m | £2.29m | £2.02m | £2.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.60k | £21.78k | £21.54k | £26.76k | £16.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.82k | £78.61k | £28.52k | £2.12k | £53.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.60k | £21.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.