Hanes ariannol READING ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1062433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.29k | £149.22k | £95.32k | £86.95k | £152.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.25k | £149.17k | £122.32k | £136.71k | £228.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | £15.00k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.00k | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.