ymddiriedolwyr HAMBLEDON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Canham | Cadeirydd | 24 February 2014 |
|
|
||||
Sarah Stuckey | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Graeme Guthrie | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Martyn Timothy Grove | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Macer Durrant | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Paul Stone | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||
CAROLE DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ANTHONY VACHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONALD STANLEY VICKERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY GROVE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.