Hanes ariannol SHEBBEAR COLLEGE
Rhif yr elusen: 306945
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.63m | £3.85m | £3.98m | £3.98m | £4.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.55m | £3.74m | £3.74m | £3.86m | £4.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.00k | £6.05k | £91 | -£43 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £228.56k | £222.67k | £243.03k | £242.38k | £129.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.32m | £3.61m | £3.73m | £3.74m | £4.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £3.09k | £3.88k | |
|
Incwm - Arall | £2.36k | £18.83k | £7.51k | £0 | £106.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.50m | £3.68m | £3.67m | £3.80m | £4.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £33.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.67k | £31.17k | £32.47k | £30.67k | £34.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.