Dogfen lywodraethu TWYFORD SCHOOL
Rhif yr elusen: 307425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 DECEMBER 1955, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 21 NOVEMBER 2003, 8 DECEMBER 2006 AND 29 JANUARY 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ('THE OBJECTS') FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION IN THE UNITED KINGDOM OF A DAY AND/OR BOARDING SCHOOL OR SCHOOLS FOR BOYS AND GIRLS AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.