ymddiriedolwyr DRAGON SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR W A WEBB | Cadeirydd | 19 November 2004 |
|
|
||||
Penelope Cameron Watt | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Modupeola Witherick | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Raoul Rambaut | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Ian Van Every | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
David Goatman | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Harriet Gurprashad | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
CHARLES ALAN HEATHCOTE ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||
Dr Melinda Jane Francis Letts | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Jack Cemlyn Edmondson | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||
NIGEL LESLIE HELLIWELL | Ymddiriedolwr | 02 December 2017 |
|
|
||||
Sarah Jane Kerr-Dineen | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
NIGEL PORTWOOD | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
MARY BREEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
NATHAN MILLARD | Ymddiriedolwr | 15 March 2010 |
|
|
||||
CHRISTOPHER IAN MONTAGUE JONES | Ymddiriedolwr | 15 November 2003 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.