ymddiriedolwyr SARAH KINLOCH'S SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Keane | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Richard Gray | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|||||
Rev Katrina Hutchins | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|||||
Tim Graham | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
David Callis | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
Keith Barker | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
||||
Aubrey Payne | Ymddiriedolwr | 25 July 1990 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.