ymddiriedolwyr WALTON HOLY TRINITY NATIONAL SCHOOL
Rhif yr elusen: 310599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Edwards | Cadeirydd | 24 November 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Johnson | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Simon Jarrett | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Caroline Anne Price | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Penelope Jane Hurst | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|||||
AMANDA RUTH HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.