ymddiriedolwyr HOCKERILL EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archdeacon Janet Mackenzie | Cadeirydd | 31 December 2018 |
|
|||||||||||||||||||
Carrie Prior | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||||||||||||||||
Rt Rev Dr Gulnar Eleanor Francis-Dehqani | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||||||||||||||||
David Roy Lodge | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||||||||||||||||
Judy Ann King | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|||||||||||||||||||
DAVID JOHN MORTON | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|||||||||||||||||||
The Ven Robin Lucas Colin King | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||||||||||||||||
Anthea Jane Kenna | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|||||||||||||||||||
COLIN GRAHAM BIRD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||
MRS H POTTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||
JANET ROSEMARY SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||
RT REVD DR ALAN GREGORY CLAYTON SMITH BA MA PHD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.