Hanes ariannol ST HILDA'S EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 311072
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £850.79k | £948.20k | £865.86k | £1.24m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £982.72k | £993.87k | £1.01m | £1.29m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £54.43k | £44.45k | £75.79k | £117.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.63k | £35.03k | £27.55k | £18.06k | £20.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £830.16k | £858.71k | £793.71k | £1.15m | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | £22 | £154 | £482 | £424 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £956.75k | £979.44k | £1.00m | £1.28m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.72k | £7.80k | £7.80k | £8.48k | £8.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.