Hanes ariannol DULWICH PREPARATORY SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 312715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.27m | £21.02m | £21.24m | £22.37m | £22.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.86m | £19.93m | £20.45m | £20.69m | £22.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £953.70k | £338.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.75k | £24.07k | £43.31k | £9.66k | £37.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £113.50k | £130.35k | £113.29k | £95.68k | £100.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.13m | £19.91m | £20.75m | £22.26m | £22.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.02k | £5.12k | £304 | £2.09k | £39.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £953.70k | £338.45k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.84m | £19.79m | £19.98m | £20.56m | £22.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.53k | £141.29k | £472.56k | £130.53k | £107.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.83k | £48.80k | £51.48k | £52.73k | £55.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.