Hanes ariannol GOODENOUGH COLLEGE
Rhif yr elusen: 312894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.44m | £13.83m | £10.63m | £11.33m | £16.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.36m | £14.37m | £17.71m | £13.37m | £15.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £573.00k | £15.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £376.00k | £265.00k | £663.00k | £365.00k | £539.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.29m | £4.60m | £817.00k | £1.79m | £6.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.53m | £7.70m | £7.43m | £8.17m | £8.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £281.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.25m | £1.27m | £1.46m | £1.00m | £1.23m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £257.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.48m | £11.17m | £15.74m | £11.47m | £11.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £382.00k | £440.00k | £494.00k | £1.90m | £3.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.00k | £48.00k | £64.00k | £37.00k | £35.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £132.00k | £154.00k | £177.00k | £104.00k | £93.00k | |
|
Gwariant - Arall | £2.50m | £2.76m | £1.48m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.