Hanes ariannol THE GLOUCESTERSHIRE COUNTY PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 314301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.68k | £9.43k | £10.68k | £14.90k | £10.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.52k | £7.15k | £17.20k | £27.48k | £27.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | £2.50k | £6.25k | £2.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.