ymddiriedolwyr PRECIOUS SEED
Rhif yr elusen: 326157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||
Stuart Scammell | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||||
Thomas Owen Merriman | Ymddiriedolwr | 04 July 2020 |
|
|
||||||
Andrew Paul Dutton | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||||
Frank Anthony Proudlock | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||||
Michael John Buckeridge | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|||||||
Stephen Sherwin | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
||||||
JOHN WILLIAM BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KENNETH TOTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR SANDY JACK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN SCARSBROOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
STEPHEN BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.