Hanes ariannol THE WILFRED AND ELSIE ELKES CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 326573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/08/2019 | 10/08/2020 | 10/08/2021 | 10/08/2022 | 10/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.40k | £53.96k | £63.76k | £62.67k | £71.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.83k | £74.64k | £108.26k | £78.07k | £25.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.