Hanes ariannol MERTON VOLUNTARY ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1075388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £333.12k | £342.74k | £393.57k | £291.42k | £506.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £353.64k | £394.28k | £360.26k | £353.71k | £437.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.73k | £76.36k | £79.53k | £80.62k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.13k | £55.72k | £70.28k | £64.47k | £129.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £477.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.31k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £428.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £475 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £250 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.