Hanes ariannol STATUS EMPLOYMENT LTD
Rhif yr elusen: 1064752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434.83k | £602.37k | £549.24k | £600.65k | £642.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £367.71k | £458.53k | £513.29k | £518.13k | £658.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £90.38k | £511.49k | £519.05k | £203.67k | £506.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £30.00k | £10.68k | £552.20k | £612.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £538.96k | £538.57k | £47.53k | £28.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £155 | £0 | £97 | £1.31k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £33.25k | £0 | £825 | £205 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £458.53k | £513.29k | £518.13k | £644.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £13.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £2.70k | £2.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £1.57k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.