Hanes ariannol ONE PLACE EAST LTD
Rhif yr elusen: 1065770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £381.75k | £384.57k | £357.30k | £399.76k | £446.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £378.78k | £373.38k | £347.23k | £437.19k | £443.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.41k | £134.42k | £182.66k | £143.37k | £143.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £80.50k | N/A | £14.92k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.