Hanes ariannol THE THAMES FESTIVAL TRUST
Rhif yr elusen: 1074794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £940.03k | £554.59k | £471.45k | £728.46k | £604.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £791.55k | £467.40k | £503.59k | £560.57k | £455.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.00k | £22.02k | £30.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £92.50k | £17.50k | £10.00k | N/A | £21.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £729.87k | £513.22k | N/A | £514.58k | £576.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £213.68k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £210.15k | £41.37k | N/A | £0 | £23.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £200 | £5.24k | |
|
Incwm - Arall | £4 | £3 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £727.56k | £413.49k | N/A | £509.52k | £372.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.09k | £53.91k | N/A | £51.05k | £83.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.90k | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.