Hanes ariannol READING COMMUNITY WELFARE RIGHTS UNIT
Rhif yr elusen: 1074557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.72k | £117.26k | £130.04k | £135.75k | £139.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.96k | £94.99k | £119.86k | £139.30k | £132.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £81.67k | £79.00k | £79.00k | £79.00k | £79.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.16k | N/A | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.