Hanes ariannol MR HERBERT MILLER'S CHARITABLE WILL TRUST
Rhif yr elusen: 1073803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/04/2019 | 22/04/2020 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | 22/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.41k | £41.41k | £29.69k | £38.19k | £37.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.31k | £71.88k | £65.94k | £45.25k | £51.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.