Hanes ariannol ENFIELD CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1072841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £935.99k | £1.04m | £1.23m | £1.12m | £981.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £793.07k | £1.00m | £1.11m | £1.04m | £948.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £472.22k | £8.00k | £660.88k | £663.80k | £527.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.66k | £2.47k | £7.04k | £5.66k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £78.53k | £142.63k | £68.38k | £52.86k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £845.62k | £884.42k | £1.13m | £1.06m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.62k | £2.70k | £0 | £853 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £4.58k | £9.06k | £20.49k | £4.48k | £981.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £793.07k | £1.00m | £1.11m | £1.04m | £948.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £13.97k | £13.20k | £16.21k | £21.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.