Hanes ariannol ST BASIL'S
Rhif yr elusen: 1080154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.40m | £12.00m | £13.77m | £14.41m | £15.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.99m | £11.70m | £13.13m | £14.28m | £15.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.66m | £4.95m | £6.37m | £6.54m | £6.94m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.52k | N/A | £90.95k | £259.33k | £214.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £992.99k | £985.00k | £1.78m | £998.87k | £958.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £11.02m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.41m | £0 | £10.77m | £12.25m | £13.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.65k | £3.00k | £1.28k | £736 | £9.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.21m | £1.16m | £1.17m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £52.68k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.54m | £11.14m | £12.64m | £13.74m | £14.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £456.03k | £563.00k | £486.71k | £540.98k | £535.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.99k | £19.00k | £174.76k | £119.19k | £125.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.