Hanes ariannol TELFORD AND THE WREKIN CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1077566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £588.97k | £672.73k | £779.18k | £643.70k | £791.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £583.29k | £704.97k | £827.23k | £724.32k | £746.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £574.38k | £578.41k | £287.23k | £260.47k | £242.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.92k | £2.30k | £4.66k | £316 | £383 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.69k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £574.38k | £658.88k | £771.54k | £637.54k | £776.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.30k | £8.85k | £2.98k | £2.70k | £4.36k | |
|
Incwm - Arall | £6.38k | £0 | £0 | £3.14k | £10.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £583.29k | £704.97k | £827.23k | £724.32k | £746.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.12k | £14.60k | £29.78k | £19.21k | £13.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £133.04k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.