ymddiriedolwyr RURAL COMMUNITY COUNCIL (LEICESTERSHIRE AND RUTLAND)
Rhif yr elusen: 1077645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Stephenson | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||||||||||
Pamela Posnett | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||||||||||
HILARY JEAN FRYER | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|||||||||||||
Martin John Devereux Traynor | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|||||||||||||
JANIE MARTIN | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||||||||||
PHILLIP DURBAN | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|
||||||||||||
JOHN HARRY FLOWER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
PAT CRANE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
DALE MORTIMER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.