Hanes ariannol WORLD BOOK DAY LIMITED
Rhif yr elusen: 1079257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.03k | £773.26k | £739.34k | £795.23k | £909.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £606.23k | £696.54k | £695.51k | £890.13k | £898.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.18k | £37.74k | £9.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.00k | £686.98k | £633.32k | £605.68k | £653.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £545.80k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £124.55k | £85.30k | £106.01k | £189.28k | £246.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £795 | £979 | £0 | £0 | £4.31k | |
|
Incwm - Arall | £1.88k | £0 | £0 | £275 | £5.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £606.23k | £696.54k | £695.51k | £890.13k | £898.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.19k | £7.00k | £12.89k | £22.51k | £22.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.