ymddiriedolwyr WORLD BOOK DAY LIMITED
Rhif yr elusen: 1079257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Vanderbilt | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Rebecca Margaret Bradford Sinclair | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
William Obbard | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Richard Flint | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Daniel Conway | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Emma Scott | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Rachel Calderon | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Sandeep Mahal | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
ANNA BOND | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Meryl Halls | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Hazel Broadfoot | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Jonathan David Douglas | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.