Hanes ariannol CITIZENS ADVICE NORTH OXFORDSHIRE AND SOUTH NORTHAMPTONSHIRE
Rhif yr elusen: 1079719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £571.90k | £640.19k | £1.06m | £1.09m | £936.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £582.16k | £707.08k | £860.09k | £1.06m | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £252.09k | £252.09k | N/A | N/A | £150.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £232.99k | £227.53k | £587.51k | £507.88k | £330.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.85k | £26.58k | £10.00k | £7.29k | £6.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £565.03k | £612.57k | £1.05m | £1.07m | £924.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02k | £1.04k | £1.64k | £655 | £2.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £13.37k | £2.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £582.16k | £707.08k | £860.09k | £1.06m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.63k | £1.67k | £4.82k | £12.61k | £9.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.