Hanes ariannol FLITWICK BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134820
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.32k | £150.67k | £125.97k | £138.70k | £123.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.80k | £167.27k | £151.40k | £130.22k | £119.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £400 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.