ymddiriedolwyr CHURCH ACTION ON POVERTY LIMITED
Rhif yr elusen: 1079986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Gooodman | Cadeirydd | 21 November 2020 |
|
|
||||
Martin Stringer | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Tracy Porter | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Richard Jones | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Ashleigh Caroline May | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Rev Amanda Mallen | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Charles Elliott | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
Gemma Athanasius-Coleman | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
JOHN KEIRON ALLISON-WALSH | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|||||
Margaret Isabella Cairney | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
Andrew Connell | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
Richard Machin | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
Rev DAVID PRIMROSE | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.