ymddiriedolwyr RELATE WEST SURREY
Rhif yr elusen: 1079270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurpreet Singh Dehal | Cadeirydd | 08 June 2023 |
|
|
||||
Grahame Snelling | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Sophie Jenkins | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Shallu Behar-Sheehan | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
kapil Bakshi | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Alastair Evans-Gordon | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Amy Stephens | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Rosie Mckimmie | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Alison MACLENNAN | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Jeeps Rekhi | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Gary Charles Couch | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.