Hanes ariannol THE KESWICK CONVENTION TRUST
Rhif yr elusen: 1083584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01m | £3.36m | £1.95m | £2.23m | £3.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £1.89m | £1.07m | £1.67m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65m | £2.93m | £1.73m | £1.89m | £2.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.51k | £14.09k | £24.15k | £38.33k | £54.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £67.39k | £72.13k | £22.28k | £28.02k | £83.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £177.98k | £229.00k | £135.47k | £203.55k | £221.10k | |
|
Incwm - Arall | £72.09k | £16.39k | £37.74k | £11.48k | £112.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £110.61k | £10.80k | £453.96k | £155.91k | £12.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.71m | £888.51k | £1.47m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.10k | £178.18k | £177.90k | £196.11k | £133.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £14.41k | £13.56k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.