Hanes ariannol WHEATSHEAF TRUST
Rhif yr elusen: 1082889
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £1.80m | £1.38m | £993.44k | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £1.77m | £1.65m | £1.35m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.51m | £1.15m | £593.59k | £676.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £161.51k | £121.92k | £69.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.44k | £50.93k | £473 | £2.73k | £2.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.91k | £21.81k | £46.07k | £48.41k | £11.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £1.72m | £1.33m | £940.22k | £1.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.22k | £7.18k | £4.93k | £2.08k | £200 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.90m | £1.65m | £1.48m | £1.22m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £174.06k | £135.02k | £90.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.87k | £35.66k | £37.49k | £38.10k | £26.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.