Hanes ariannol THE ALBION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1081948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01m | £2.46m | £2.56m | £2.74m | £2.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.91m | £2.44m | £2.57m | £2.69m | £2.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £106.44k | £39.16k | £288.53k | £62.13k | £114.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £191.86k | N/A | N/A | £116.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £127.47k | £139.99k | £94.66k | £109.62k | £16.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.45k | £35.00k | £62.27k | £87.54k | £524.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.82m | £2.28m | £2.40m | £2.55m | £2.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.15k | £3.16k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.91m | £2.44m | £2.57m | £2.69m | £2.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £1.41k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.