Hanes ariannol BIKUR CHOLIM LIMITED
Rhif yr elusen: 1085965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60m | £2.64m | £3.45m | £2.98m | £3.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.39m | £2.64m | £3.43m | £3.51m | £3.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £428.27k | £1.73m | £1.56m | £1.93m | £2.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.00k | N/A | £30.00k | £87.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £994.89k | £970.03k | £1.70m | £1.41m | £1.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.60m | £1.67m | £1.75m | £1.57m | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.03k | £1.48k | £451 | £49 | £743 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.36m | £2.60m | £3.38m | £3.44m | £3.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.52k | £33.35k | £49.31k | £73.59k | £179.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.68k | £10.34k | £7.59k | £9.75k | £8.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.