Hanes ariannol ST HILDA'S PRIORY BURSARY AWARD
Rhif yr elusen: 1090592
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.50k | £6.50k | £6.07k | £6.00k | £6.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.60k | £5.60k | £5.35k | £10.86k | £5.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.