ymddiriedolwyr LONGBOROUGH FESTIVAL OPERA
Rhif yr elusen: 1087303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Miles Mosely | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
Jonathan Philip Charles Hull | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
MRS E M B GRAHAM | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Annita Clinton | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Alexandra Mackesy | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Leo Martin Robert Graham | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Denys Calder Firth | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|||||
Joseph Patrick Ralph Green | Ymddiriedolwr | 19 December 2015 |
|
|
||||
Rosamund Bernays | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.