ymddiriedolwyr GOOD BOOKS AND SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1085241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Anthony O'Farrell | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Michele Craddock | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
James Sidney Craddock | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|||||
Ruth Jenkins | Ymddiriedolwr | 21 February 2021 |
|
|
||||
GARY JAMES MITCHELL | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
LOIS GERALDINE GRIBBLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Peter Clifford Green | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.