ymddiriedolwyr THE CONFRATERNITY OF SAINT JAMES
Rhif yr elusen: 1091140
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Jean Sargeant | Cadeirydd | 15 November 2021 |
|
|
||||
Mark Timothy Cavanagh | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Margaret Essery | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Clare Taylor | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Julie Davies | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
||||
Dr William Arthur Chapman | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Priscilla Anne White | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|
||||
ANTHONY WARD | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
MARY MOSELEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.