Hanes ariannol CITIZENS' RIGHTS FOR OLDER PEOPLE
Rhif yr elusen: 1087538
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.86k | £102.85k | £91.58k | £97.36k | £119.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.20k | £111.45k | £97.94k | £94.39k | £92.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.11k | N/A | £81.10k | £69.47k | £69.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.