Hanes ariannol Gospel Support and Homes Trust Limited
Rhif yr elusen: 1089919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £936.44k | £767.70k | £1.10m | £774.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.57k | £529.32k | £446.57k | £460.58k | £465.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £658.10k | £410.63k | £152.05k | £318.08k | £284.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £556.67k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £432.29k | £522.32k | £610.32k | £0 | £470.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.35k | £2.83k | £5.13k | £17.49k | £17.26k | |
|
Incwm - Arall | £168 | £661 | £209 | £206.49k | £2.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £567.06k | £526.31k | £429.69k | £451.27k | £457.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.52k | £3.01k | £16.88k | £9.31k | £8.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £33.96k | £0 | £19.39k | £9.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £65.00k | £50 | £0 | £28.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.52k | £3.01k | £16.88k | £9.31k | £8.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.