ymddiriedolwyr LONDON GAY MENS CHORUS (LGMC)
Rhif yr elusen: 1092827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gerard Brophy MBE | Cadeirydd | 17 June 2021 |
|
|||||
Nicola Suzanne Berry | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Sami Heath Qasem | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Jeremy Haneman | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
David Maurice Weitzmann | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Trevor Ian Clarke | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Alexander Jago Pierson DIXON | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Cameron John McLeod | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Edo Avraham | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Martin Patrick Kaufman | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|||||
Sylvie Pierce MBE | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.