ymddiriedolwyr DENS LIMITED
Rhif yr elusen: 1097185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN RUSSELL WARNER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nigel Howard Thompson | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Carolyn Barkin | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Ian Stelfox | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Paul Andrew Smart | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Tristan Jones | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Samantha Allen | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Eugene McLaughlin | Ymddiriedolwr | 19 December 2018 |
|
|
||||
Michael J W Morgan CMIOSH Ret | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
ERIC PILLINGER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IAN TOTTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.