ymddiriedolwyr ICON THEATRE
Rhif yr elusen: 1097311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Macpherson | Cadeirydd | 16 April 2024 |
|
|
||||
Nina Gurung | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|||||
Gemma Louise Cook | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Flo Paul | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Jack Finch-Harding | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Meryn Maya Pillay | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Tasnim Siddiqa Amin | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Sophie Elizabeth Hamlet | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|||||
Natalie Mitchell | Ymddiriedolwr | 04 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.